Tiểu sử tóm tắt của Ông Trần Văn Hào - Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Châu Thành
TIỂU SỬ TÓM TẮT
1. Họ và tên: Trần Văn Hào
2. Chức vụ: Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Châu Thành
3. Ngày, tháng, năm sinh: 1975
4. Giới tính: .Nam
5. Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhận quốc tịch quốc gia khác.
6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng.
7. Quê quán: Xã Phú Tâm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng.
8. Nơi đăng ký thường trú: Số 28/25/9 Đường Hùng Vương, Khóm 6, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Nơi ở hiện nay: Số 28/25/9 Đường Hùng Vương, Khóm 6, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
10. Dân tộc: Kinh
11. Tôn giáo: Không.
12. Trình độ:
- Giáo dục phổ thông: 12/12/phổ thông.
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Tin học, Cao đẳng Sư phạm Toán – Tin, Đại học Luật.
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- Ngoại ngữ: Anh văn B, Chứng chỉ Tiếng dân tộc thiểu số Tiếng Khmer.
13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ.
14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.
15. Nơi công tác: Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.
16. Ngày vào Đảng: 24/6/2006.
- Ngày chính thức: 24/6/2007; Số thẻ đảng viên 58019750.
- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.
17. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019.
18. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có): Huyện Châu Thành khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Thời gian
|
Công việc chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
|
Từ tháng 8 năm 1997 – đến tháng 10 năm 2001
|
Giáo viên Trường Trung học cơ sở An Hiệp, xã An Hiệp
|
Từ tháng 10 năm 2001-đến tháng 10 năm 2006
|
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phú Tân, xã Phú Tân.
|
Từ tháng 10 năm 2006 – đến tháng 7 năm 2009
|
Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thuận Hòa (nay là Trung học cơ sở Thị Trấn Châu Thành), kiêm Phó Bí thư chi bộ trường.
|
Từ tháng 7 năm 2009 – đến tháng 8 năm 2011
|
Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.
|
Từ tháng 8 năm 2011 – đến tháng 11 năm 2013
|
Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành.
|
Từ tháng 11 năm 2013 - đến ngày 25 tháng 4 năm 2015
|
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành.
|
Từ ngày 25 tháng 4 năm 2015 - đến tháng 7 năm 2015
|
Bí thư Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
|
Từ tháng 7 năm 2015 - đến tháng 3 năm 2018
|
Huyện ủy viên; Bí thư Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
|
Từ tháng 4 năm 2018 - đến 6 năm 2018
|
Huyện ủy viên; Chánh Thanh tra huyện Châu Thành.
|
Từ tháng 6 năm 2018 - đến tháng 5 năm 2020
|
Huyện ủy viên; Bí thư Chi bộ Phòng Tư pháp, Chánh Thanh tra huyện Châu Thành.
|
Từ tháng 6 năm 2020 – đến tháng 7 năm 2020
|
Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
|
Từ tháng 8 năm 2020 - đến nay
|
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy– Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
|